Hanes ariannol INFOCUS CHARITY
Rhif yr elusen: 1058937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.85m | £7.43m | £7.75m | £8.33m | £9.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.92m | £8.09m | £7.94m | £7.96m | £9.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.45m | £6.02m | £5.79m | £6.35m | £6.46m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £102.30k | £68.69k | £51.33k | £40.15k | £52.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.10k | £31.96k | £721.19k | £195.02k | £496.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £242.04k | £290.88k | £191.23k | £304.73k | £366.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.41m | £6.78m | £6.64m | £7.62m | £8.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.12k | £1.37k | £45.68k | £30.74k | £57.99k | |
|
Incwm - Arall | £157.16k | £321.15k | £151.10k | £187.74k | £154.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £410.53k | £50.50k | £354.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.65m | £7.83m | £7.69m | £7.72m | £8.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £274.89k | £263.84k | £245.77k | £240.65k | £252.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.93k | £28.01k | £15.64k | £29.99k | £30.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £146.37k | £128.91k | £98.61k | £110.12k | £127.91k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.