ymddiriedolwyr MERE LECTURE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 202620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES RUTTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Peter Manning | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Michael John Durkee | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Jennifer Mary Wilding | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Caroline Nichola Morton | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
JANE HURD | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Stephen John Harwood Fletcher | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Sandra Jayne Catley | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
GEORGE JEANS | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|||||
David Norman Lamb | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Simon Rutter | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
HELEN WATTS | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
Christopher Wood | Ymddiriedolwr | 15 May 2005 |
|
|
||||
ANDREW REES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREW BRISTOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN JAMES WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.