ymddiriedolwyr THE SPEKE HALL
Rhif yr elusen: 203593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Colgan | Cadeirydd | 15 April 2014 |
|
|
||||
Carmel Wilkinson | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Timothy Charles Scamell | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Rosalind Capper | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Madeleine Louise Vercoe | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Diana Gallagher | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Nigel Peter McCullagh Paterson | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
||||
Pippa Sage | Ymddiriedolwr | 15 April 2014 |
|
|
||||
Becky Jam | Ymddiriedolwr | 15 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.