ymddiriedolwyr THE EXETER DIOCESAN TRUST
Rhif yr elusen: 207014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Nigel Price | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||||||||||||||||||
Rev Jane Judith Bakker | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|||||||||||||||||||||
The Right Reverend James Emerson Grier | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||||||||||||||||||
The Venerable Verena Breed | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|||||||||||||||||||||
Rev Edward Quincey Hobbs | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|||||||||||||||||||||
The Venerable Andrew Mark Beane | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||||||||||||||||||
ANNIE PENELOPE JEFFERIES | Ymddiriedolwr | 20 July 2019 |
|
|||||||||||||||||||||
The Rt Rev Jackie Searle | Ymddiriedolwr | 20 July 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||
THE VERY REVD JONATHAN GREENER | Ymddiriedolwr | 26 November 2017 |
|
|||||||||||||||||||||
Mr G Frampton | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|||||||||||||||||||||
Rev MICHAEL JOHN PARTRIDGE | Ymddiriedolwr | 04 October 2013 |
|
|||||||||||||||||||||
The Venerable DOUGLAS JAMES DETTMER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.