Hanes ariannol THE GRANGE CENTRE FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Rhif yr elusen: 207740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.41m | £4.74m | £4.83m | £5.00m | £5.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.13m | £4.25m | £4.01m | £4.63m | £5.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.27m | £3.55m | £3.99m | N/A | £4.24m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £255.94k | £4.53m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £162.02k | £131.95k | £125.58k | £237.20k | £234.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.73k | £21.29k | £1.47k | £6.38k | £13.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.21m | £4.56m | £4.69m | £4.72m | £5.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.99k | £26.23k | £22.70k | £35.07k | £52.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £0 | £7.00k | £5.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.12m | £4.24m | £4.01m | £4.63m | £5.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.22k | £6.19k | £0 | £4.53k | £4.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.60k | £47.27k | £76.50k | £55.73k | £39.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.