ymddiriedolwyr THURLBY CAUSEWAY ESTATE CHARITY
Rhif yr elusen: 212654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR G DARBYSHIRE | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||
Matthew Fensom | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||||||||
Lisa Day | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||||||||
Richard Bill | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||||||||||
REV C BAILEY | Ymddiriedolwr | 30 July 2017 |
|
|||||||||||||
MRS E REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||||||||||
MRS H ADDISON | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||||||||||
MRS M THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
MRS A NICHOLSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.