Hanes ariannol THE STAFFORD I SASSOON MEMORIAL TRUST FUND
Rhif yr elusen: 212716
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.67k | £8.65k | £9.51k | £11.21k | £9.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.29k | £14.59k | £11.45k | £9.85k | £4.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.