ymddiriedolwyr BATH MENCAP SOCIETY
Rhif yr elusen: 213542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Tomlinson | Cadeirydd | 14 October 2021 |
|
|
||||
Mark Robinson | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Andrea Tuzzolo | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
James Owen | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Annie Kelly | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Michelle Leadbetter | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Julia Helen Guymer | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.