ymddiriedolwyr THE JOHN BYRON CHARITY
Rhif yr elusen: 214178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirley Robbins | Cadeirydd | 01 October 2017 |
|
|
||||
ian Briggs | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Gordon Kenneth Mann | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
David Paul Shaw | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Lee Waters | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Rev Helen Chantry | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Barbara McDonald | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
TREVOR LOCKE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
John Wilmott | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Brian Hinsley | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Barbara Knowles | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Phillip Rostance | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.