Hanes ariannol Cornwall Wildlife Trust
Rhif yr elusen: 214929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.09m | £4.00m | £4.61m | £5.92m | £7.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.70m | £3.84m | £4.11m | £5.60m | £5.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £48.10k | £49.14k | £49.14k | £99.42k | £105.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £777.64k | £964.65k | £1.16m | £1.77m | £744.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.28m | £887.01k | £1.16m | £1.10m | £1.61m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £893.66k | £829.37k | £1.04m | £1.43m | £853.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.91m | £2.23m | £2.37m | £3.30m | £4.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.25k | £11.55k | £7.75k | £12.09k | £13.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £42.52k | £34.27k | £70.89k | £13.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.55m | £249.96k | £456.01k | £418.18k | £565.33k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.68m | £2.84m | £3.07m | £4.22m | £4.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.03m | £1.01m | £1.04m | £1.38m | £1.38m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.88k | £10.26k | £11.71k | £12.82k | £178.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £461.86k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £40.84k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.