Hanes ariannol COLLEGE ESTATE ENDOWMENT
Rhif yr elusen: 217485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £905.90k | £927.91k | £910.49k | £928.49k | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £905.90k | £927.91k | £903.07k | £728.49k | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £905.06k | £925.73k | £909.78k | £928.45k | £1.00m | |
|
Incwm - Arall | £835 | £2.18k | £709 | £38 | £1.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £568.13k | £605.46k | £578.94k | £454.69k | £547.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £337.77k | £322.45k | £324.12k | £273.79k | £657.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.20k | £4.42k | £875 | £887 | £1.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £543.37k | £601.04k | £567.96k | £443.30k | £535.10k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £279.92k | £322.45k | £324.12k | £273.79k | £657.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.