ymddiriedolwyr FISHTOFT ELEEMOSYNARY CHARITIES
Rhif yr elusen: 218939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY BOARDMAN | Cadeirydd | 29 October 1992 |
|
|
||||
Christine Senior | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Emma Victoria Swift | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Paul Skinner | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
STEPHEN WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
DEBBIE HOLDEN | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|
||||
MR MICHAEL BRADER | Ymddiriedolwr | 21 February 2006 |
|
|
||||
ANN WOODS | Ymddiriedolwr | 04 November 1998 |
|
|||||
Rev MARC COOPER | Ymddiriedolwr | 18 June 1996 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.