Hanes ariannol SIGHT SUPPORT HULL AND EAST YORKSHIRE
Rhif yr elusen: 223668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £521.36k | £608.67k | £479.96k | £537.18k | £452.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £580.19k | £757.40k | £671.39k | £666.37k | £686.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £86.75k | £37.02k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £135.55k | £275.66k | N/A | £249.22k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £44.87k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £297.19k | £215.01k | N/A | £196.48k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £88.62k | £73.13k | N/A | £61.18k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £30.31k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100.43k | £143.38k | N/A | £128.42k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £474.78k | £652.59k | N/A | £586.43k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £105.41k | £104.81k | N/A | £79.94k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £209.64k | £6.82k | N/A | £22.21k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.77k | £14.09k | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.