Hanes ariannol CORONATION LODGE N0 2898 BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 223808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.07k | £8.25k | £174 | £893 | £1.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.45k | £8.94k | £700 | £120 | £800 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.