ymddiriedolwyr LEEDS CONVALESCENT SOCIETY
Rhif yr elusen: 223831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM HYDE | Cadeirydd | 08 May 1996 |
|
|
||||
Amanda Spencer | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Terrence Grayshon | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|||||
Judith Pentith | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|
||||
Ming Liu | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
||||
Angela Tait | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|
||||
LEON MAYERS | Ymddiriedolwr | 10 November 2010 |
|
|
||||
TREVOR MCDONNELL | Ymddiriedolwr | 22 May 1999 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.