Hanes ariannol THE CHARITY OF THE ORDER OF THE MARIST SISTERS PROVINCE OF ENGLAND
Rhif yr elusen: 225485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.90m | £8.56m | £7.70m | £5.64m | £1.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.40m | £8.19m | £9.57m | £5.50m | £3.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £258.32k | £63.66k | £16.68k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £656.67k | £765.58k | £631.38k | £704.42k | £638.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.27m | £5.70m | £6.04m | £2.74m | £158.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £799.71k | £742.60k | £900.84k | £852.68k | £1.13m | |
|
Incwm - Arall | £177.32k | £1.35m | £132.81k | £1.35m | £24.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £4.98k | £0 | £115.83k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.35m | £8.09m | £9.47m | £4.88m | £3.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50.30k | £101.29k | £100.73k | £96.28k | £90.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.38k | £55.56k | £212.67k | £95.31k | £89.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £87.00k | £168.22k | £283.58k | £1.09m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £50.30k | £101.29k | £100.73k | £96.28k | £90.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £523.72k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.