Hanes ariannol MANCHESTER SETTLEMENT
Rhif yr elusen: 228577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £689.55k | £806.45k | £1.29m | £1.13m | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £745.26k | £763.04k | £878.44k | £997.29k | £1.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £114.40k | £134.90k | £205.28k | £455.55k | £511.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.33k | £41.91k | £81.83k | £82.80k | £55.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £939 | £681 | £345.50k | £282 | £44.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.96k | £27.62k | £6.75k | £15.74k | £19.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £646.50k | £777.21k | £936.70k | £1.11m | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £922 | £928 | £660 | £135 | £2.35k | |
|
Incwm - Arall | £17.22k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £287.83k | £0 | £42.75k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £745.26k | £763.04k | £878.44k | £997.29k | £1.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.74k | £7.92k | £8.21k | £8.56k | £10.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.