ymddiriedolwyr WOMEN'S INSTITUTE-KIRTON LINDSEY
Rhif yr elusen: 228624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON MARGARET BIRKETT | Cadeirydd | 01 April 2021 |
|
|
||||
GILLIAN AYRE | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
BERYL BRITTON | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Pamela Jodko | Ymddiriedolwr | 07 February 2017 |
|
|
||||
Anita Bottomley | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
CLAIRE RUTH STARTIN | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|||||
OLIVE OVINGTON | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||
JEAN HALL | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||
MARGARET GILLIAN ROBINSON | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.