ymddiriedolwyr SPALDING RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 229268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBIN HANCOX | Cadeirydd | 06 September 2013 |
|
|||||
Roger Goodliff | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|||||
Lizzi Van Egmond | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|||||
Jan Brenda Whitbourn | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||
Dr Andrew Stone | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|||||
David Alan James Gratton | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|||||
Brenda Kay Ruysen | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|||||
Diane Clay | Ymddiriedolwr | 20 April 2012 |
|
|||||
ELIZABETH SNEATH | Ymddiriedolwr | 20 April 2012 |
|
|||||
Rev JOHN BENNETT | Ymddiriedolwr | 01 June 2011 |
|
|||||
PETRONELLA KEELING | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN HENRY PACK LISTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISTOPHER RICHARD MICHAEL LONGSTAFF | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.