ymddiriedolwyr CHETWYND'S CHARITY
Rhif yr elusen: 234806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Hughes | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
David William Gavin Williams | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Cllr David Gaye | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 | ||||||
Justin Johnson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Christine Martin | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Winter | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
||||
Jacqueline Pritchard | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
||||
ALAN DEREK LOWETH | Ymddiriedolwr | 12 March 1980 |
|
|
||||
PAUL MICHAEL ADAMS | Ymddiriedolwr | 12 March 1980 |
|
|||||
GARY PHILLIP BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.