ymddiriedolwyr Friends of Chalfonts & GX Community Hospital
Rhif yr elusen: 234889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARA SABINE | Cadeirydd |
|
||||||
Desmond Joseph Bray | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Brian Michael Peck | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Angela Rosemarie Windsor | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
VALERIE EVALYN SMITH | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Paul Michael Down | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Jeffrey Coteman | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|||||
Graham Lister | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
CAROL COOKNELL | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||
WENDY NOWELL | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
||||
DAVID COOKNELL | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.