Hanes ariannol NEWHALL VILLAGE HALL GUILD AND ASSOCIATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 239100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (198 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.10k | £8.26k | £20.26k | £15.08k | £14.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.40k | £19.37k | £12.01k | £14.78k | £23.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.53k | N/A | £17.57k | £10.10k | £2.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.