Hanes ariannol THE SALFORD DIOCESAN TRUST
Rhif yr elusen: 250037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.96m | £19.33m | £12.37m | £26.88m | £28.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.67m | £19.51m | £17.28m | £27.98m | £32.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £193.53k | £229.50k | £11.74m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.06m | £10.09m | £6.51m | £7.37m | £7.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.41m | £2.44m | £600.50k | £956.02k | £2.13m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.30m | £2.09m | £1.79m | £2.14m | £1.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.15m | £1.21m | £1.09m | £1.21m | £1.41m | |
|
Incwm - Arall | £9.04m | £3.49m | £2.38m | £15.20m | £15.99m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £714.05k | £1.28m | £649.73k | £920.44k | £649.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.88m | £17.49m | £16.00m | £15.47m | £19.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.79m | £2.02m | £1.28m | £1.52m | £2.44m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £187.46k | £80.32k | £115.55k | £268.45k | £267.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £187.95k | £797.96k | £188.38k | £311.08k | £288.13k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £152.82k | £161.95k | £150.12k | £171.44k | £152.96k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £11.00m | £10.53m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.