Dogfen lywodraethu SOUTH WEST BAPTIST TRUST CORPORATION
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/02/1895 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/05/1967 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/01/1968 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/06/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/05/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/03/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/06/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/12/2012
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELIGION BY PROMOTING THE SPIRITUAL TEACHING OF THE BAPTIST FAITH; PARTICULARLY IN FURTHERING THE BAPTIST FAITH IN THE COUNTIES OF CORNWALL, DEVON, DORSET AND SOMERSET AND ADJOINING COUNTIES
Maes buddion
CORNWALL, DEVON, DORSET AND SOMERSET AND ADJOINING COUNTIES
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.