ymddiriedolwyr THE LITTLE CHEVERELL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 258108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Phillips | Cadeirydd | 10 January 2024 |
|
|
||||
Andrew George Spearey | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Claire Ruth Williams | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Nicola Joan Broe | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Charlotte Dyer | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Nicola Bollen | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.