Hanes ariannol ROYAL ENGINEERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 258322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £1.16m | £1.18m | £1.33m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £849.50k | £1.43m | £1.40m | £1.45m | £1.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £570.82k | £570.24k | £716.16k | £794.49k | £746.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £162.47k | £0 | £22.57k | £78.60k | £137.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £138.05k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £422.24k | £425.08k | £430.79k | £427.93k | £435.28k | |
|
Incwm - Arall | £15.62k | £22.06k | £11.29k | £25.95k | £40.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £36.59k | £26.73k | £125.00k | £211.46k | £88.15k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £843.84k | £1.43m | £1.40m | £1.45m | £1.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.66k | £3.05k | £5.34k | £288 | £1.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.90k | £3.36k | £134.62k | £0 | £177.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £273.97k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £288 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.