Dogfen lywodraethu FELLING MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 260431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED MAY 1970 AS AMENDED 7 FEBRUARY 1997 AND 6 FEBRUARY 1998, 3 APRIL 1998 AND 3 FEBRUARY 2006. as amended on 01 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND IN PARTICULAR THE ART OF SINGING BY ASSISTING IN AND TAKING PART IN CONCERTS AND SIMILAR ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.