ymddiriedolwyr THE ULVERSCROFT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 264873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT PAUL GENT | Cadeirydd | 13 March 2013 |
|
|
||||
Richard James Clarke | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Andrew Ashton | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Ian Robert Moon | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Geoffrey Harold Addison Woodruff | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
JOHN HENRY SANDFORD-SMITH | Ymddiriedolwr | 17 July 2013 |
|
|||||
ROGER JOHN CROOKS | Ymddiriedolwr | 06 March 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.