Hanes ariannol SHARE COMMUNITY LIMITED
Rhif yr elusen: 264894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £1.26m | £1.40m | £1.37m | £1.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.15m | £1.26m | £1.28m | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £980.28k | N/A | N/A | £1.28m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.00k | £72.19k | N/A | £64.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.09k | £29.26k | £25.57k | £26.56k | £28.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £55.64k | £43.53k | £9.07k | £20.17k | £23.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.18m | £1.37m | £1.32m | £1.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £110 | £1.42k | £1.62k | £98 | £1.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.12m | £1.22m | £1.27m | £1.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.23k | £28.24k | £31.44k | £13.01k | £27.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.61k | £0 | £37.05k | £35.95k | £47.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.