Hanes ariannol THE ELIZABETH CLARK CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 265206
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124 | £132 | £114 | £693 | £914 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.92k | £1.74k | £543 | £100.74k | £35 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.