Hanes ariannol SOUTH HILL PARK TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 265656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.93m | £1.95m | £1.27m | £1.67m | £2.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.93m | £1.44m | £1.10m | £1.90m | £2.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £413.17k | £404.09k | £861.17k | £549.31k | £332.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £514.54k | £431.71k | £1.05m | £586.33k | £412.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £255.62k | £291.41k | £70.69k | £179.46k | £314.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.23m | £148.61k | £902.32k | £1.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.73k | £2.57k | £53 | £240 | £8.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.90m | £1.39m | £1.06m | £1.87m | £2.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.77k | £40.12k | £34.75k | £30.31k | £96.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.39k | £46.61k | £37.60k | £44.14k | £51.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £31 | £7.54k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.