ymddiriedolwyr 1ST MERSEA ISLAND SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 269182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Williams | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
CORINNA SMITH | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Nigel Beagley | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Celyn Hunter - Evans | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Felicity Gothard | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Neil Mortimer | Ymddiriedolwr | 21 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.