Hanes ariannol THE INDEPENDENT EDUCATIONAL ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 270156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.84m | £16.63m | £16.14m | £17.31m | £17.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.93m | £15.07m | £14.76m | £16.24m | £17.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £48.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £108.84k | £42.92k | £99.95k | £173.64k | £462.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £94.08k | £26.50k | £63.32k | £150.44k | £201.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.59m | £16.22m | £15.89m | £16.89m | £17.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.58k | £43.70k | £30.02k | £35.67k | £95.32k | |
|
Incwm - Arall | £10.15k | £298.40k | £60.93k | £59.61k | £2.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £42.92k | £0 | £0 | £359.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.79m | £14.88m | £14.64m | £16.18m | £16.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £139.28k | £188.14k | £121.21k | £59.43k | £107.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.46k | £51.16k | £41.10k | £45.21k | £51.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.71k | £18.40k | £20.19k | £22.12k | £20.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.