ymddiriedolwyr SEATON AND DISTRICT MUSIC CLUB
Rhif yr elusen: 271521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HAMER LEWIS | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Dennis Rodney Long | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Angela Willes | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dorothy Browning | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Dr RICHARD KENNETH THOMAS | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
PATRICIA EILEEN LEWIS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Rev IAIN ROBERT McDONALD | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.