Dogfen lywodraethu RED DIAMONDS
Rhif yr elusen: 271617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 APRIL1976 AS AMENDED 28 MARCH 1993 AND 9 APRIL 2006 as amended on 03 Nov 2021 as amended on 27 Jan 2022 as amended on 03 Nov 2021 as amended on 03 Nov 2021 as amended on 03 Nov 2021 as amended on 03 Nov 2021 as amended on 03 Nov 2021 as amended on 22 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
The object of the Club is the relief of people with physical and mental disabilities in Bracknell Forest and its surrounding areas, through sport and other leisure time occupations to their benefit.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WOKINGHAM, BRACKNELL AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.