Dogfen lywodraethu TRIRATNA BUDDHIST COMMUNITY (NORWICH)
Rhif yr elusen: 272024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST AUGUST 1976 AMENDED 16TH FEBRUARY 1977 7TH NOVEMBER 1977 22ND OCTOBER 1981 AND 11TH NOVEMBER 1986 ALSO AMENDED 10TH MARCH 1997, APRIL 1998 AND 22 FEBRUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE BUDDHIST RELIGION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORWICH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.