Hanes ariannol HELP THE AGED
Rhif yr elusen: 272786
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2005 | 30/04/2006 | 30/04/2007 | 30/04/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.26m | £66.91m | £79.59m | £71.91m | £74.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.33m | £65.10m | £76.49m | £81.42m | £76.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £36.62m | £31.88m | £34.81m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £34.76m | £34.71m | £32.91m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £4.39m | £3.62m | £3.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £1.31m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.18m | £1.31m | £923.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £2.64m | £390.00k | £1.97m | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £17.04m | £12.54m | £17.21m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £35.56m | £37.32m | £34.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £258.00k | £329.00k | £223.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £12.98m | £14.02m | £11.71m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £96.00k | £113.00k | £70.00k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £2.11m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.