ymddiriedolwyr REFUGE
Rhif yr elusen: 277424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrietta Barkworth-Nanton | Cadeirydd | 14 May 2020 |
|
|
||||
Alexandra Sufit | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Amy Lauren Nelsen | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Justin James Derbyshire | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Meera Bedi | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Jeremy James Lewis | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Ayanna Nelson | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Dheepa Balasundaram | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Jonathan Vincent Dominic Rowney | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Selina Sagayam | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.