ymddiriedolwyr HARPENDEN SOCIETY
Rhif yr elusen: 278154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Kyndon Phillips | Cadeirydd | 15 March 2021 |
|
|
||||
Martyn Hedley Reed | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Ian Graeme Barrison | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
ALAN RICHARD BUNTING | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Ronald James Taylor | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Karl Wingfield | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Harry Stalker Downie | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||
ROBERT FLETCHER | Ymddiriedolwr | 18 May 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.