ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF WIDFORD CHURCH
Rhif yr elusen: 278965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGH O'REILLY | Cadeirydd | 24 July 2017 |
|
|
||||
Jonathan Richard Robinson | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Kerry Ann Holt | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Joanna Minturn Birkett | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|||||
Sara Saunders | Ymddiriedolwr | 04 December 2012 |
|
|
||||
REV MARK PHILIP DUNSTAN | Ymddiriedolwr | 29 August 2011 |
|
|||||
GILDA DETERDING | Ymddiriedolwr | 01 July 2007 |
|
|
||||
FRANCES LUCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILL CAROLYN BUCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.