ymddiriedolwyr CAMDEN CHOIR
Rhif yr elusen: 283922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON LAMB | Cadeirydd | 03 April 2013 |
|
|
||||
Alexandra Margaret Jane Carter | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||
Professor John Andrew Tosh | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Joanna Penelope Cain | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|||||
Anne Satchwell | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
||||
Anthony Wills | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|||||
PETER WILLIAM LATTIMER | Ymddiriedolwr | 01 September 1998 |
|
|
||||
Dr Diana Clare Briscoe | Ymddiriedolwr | 27 October 1980 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.