Hanes ariannol THE MARSH CHRISTIAN TRUST
Rhif yr elusen: 284470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £1.48m | £955.50k | £1.03m | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £554.27k | £550.53k | £576.12k | £648.99k | £736.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.69m | £1.06m | £640.90k | £666.34k | £900.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £350.84k | £412.30k | £314.60k | £362.87k | £382.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £458.82k | £452.55k | £506.19k | £561.94k | £647.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £88.84k | £80.37k | £69.92k | £79.25k | £81.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.60k | £17.61k | £0 | £7.80k | £7.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £184.82k | £0 | £254.86k | £261.96k | £296.54k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £48.52k | £80.37k | £34.38k | £38.45k | £37.54k | |
|
Gwariant - Arall | £6.60k | £17.61k | £0 | £7.80k | £7.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.