ymddiriedolwyr SOUTH WIMBLEDON COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 285705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Thomas Lake | Cadeirydd | 30 September 2020 |
|
|
||||
James Thomas Congrave | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Michael Arthur Brunt | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Ian Heppell | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Norman Harold Coles | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Harry Joseph Todd | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
MR Bert Kennedy | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||
June Margaret Hayles | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||
MRS Philomena Kennedy | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||
THANABALASINGAM RATNAVADIEVEL | Ymddiriedolwr | 11 October 2013 |
|
|
||||
PAULINE UNA COWPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.