Hanes ariannol ECHO (EVELINA CHILDREN'S HEART ORGANISATION)
Rhif yr elusen: 287475
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | 30/11/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.98k | £65.35k | £124.88k | £155.89k | £177.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.57k | £71.88k | £116.55k | £128.45k | £124.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.