Hanes ariannol CARE FOR THE WILD INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 288802
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £992.95k | £910.04k | £711.63k | £860.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £887.01k | £774.41k | £804.44k | £767.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £849.97k | £731.67k | £644.51k | £445.47k | £610.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.96k | £611 | £0 | £8.11k | £12.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £364.36k | £231.90k | £233.50k | £230.18k | £215.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.45k | £17.65k | £9.99k | £19.94k | £13.50k | |
|
Incwm - Arall | £19.51k | £11.13k | £22.04k | £7.92k | £9.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £448.11k | £400.20k | £450.15k | £253.45k | £397.13k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £959.45k | £570.83k | £524.07k | £588.64k | £545.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £83.41k | £72.00k | £50.15k | £42.72k | £48.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £309.61k | £199.06k | £180.93k | £217.15k | £217.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.