Hanes ariannol ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS
Rhif yr elusen: 289294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.26m | £2.81m | £1.02m | £2.66m | £3.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37m | £2.81m | £1.08m | £2.57m | £3.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.87k | £53.63k | £104.11k | £13.50k | £8.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £297.80k | £521.75k | £771.63k | £319.40k | £494.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £50.97k | £146.62k | £31.91k | £26.83k | £50.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.77m | £1.94m | £100.78k | £1.97m | £2.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £146.55k | £197.59k | £119.52k | £353.34k | £496.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.22m | £2.63m | £939.97k | £2.44m | £2.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £147.92k | £176.37k | £135.38k | £131.11k | £212.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.63k | £54.25k | £50.43k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.