Hanes ariannol THE BAND AID CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 292199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £618.90k | £1.05m | £3.19m | £2.10m | £1.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £443.79k | £892.56k | £1.06m | £1.02m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.20k | £19.70k | £9.86k | £10.12k | £37.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £595.00k | £1.03m | £3.18m | £2.07m | £1.85m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.70k | £5.92k | £5.15k | £15.49k | £8.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £431.88k | £871.02k | £1.04m | £982.44k | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.91k | £21.54k | £26.32k | £41.79k | £25.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.98k | £8.97k | £14.00k | £17.95k | £22.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £371.08k | £809.67k | £981.06k | £905.06k | £1.73m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.