Hanes ariannol TAVISTOCK COMMUNITY TRANSPORT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 292765
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.15k | £15.94k | £18.55k | £20.08k | £23.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.17k | £17.36k | £14.62k | £22.52k | £22.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £16.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £15.32k | £2.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.