ymddiriedolwyr ESCP EUROPE - BUSINESS SCHOOL
Rhif yr elusen: 293027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD DAVID GOLD | Cadeirydd | 19 June 2018 |
|
|||||
Nathalie PIERRE | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Cecile ANDRE LERUSTE | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Leon Laulusa | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Damien Savary | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Thomas Jeanjean | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Joelle Lellouche | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|
||||
Laurence Milsted | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
||||
Dr Rodney Eastwood PH D BSC | Ymddiriedolwr | 25 September 2013 |
|
|||||
LAURENT FENIOU | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.