Dogfen lywodraethu MILESTONES TRUST
Rhif yr elusen: 294377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AN ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16TH APRIL 1986 AS AMENDED 13 DECEMBER 1993, 12 JUNE 1999 AND 16 APRIL 2007 as amended on 09 Jul 2018 as amended on 09 Jul 2018 as amended on 18 Jul 2018 as amended on 09 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
To promote and protect the health and wellbeing of people with autism, cognitive impairment, dementia or other mental or related health needs by providing nursing, social care, accommodation, education, training and support.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.